刘本仁,1942年11月生,男,浙江平湖县人,1965年毕业于武汉钢铁学院,研究生学历,轧钢高级工程师。先后在北京钢铁学院、日本东京大学进修,曾荣获“中华人民共和国有突出贡献的专家”和“湖北省优秀企业家”称号。
简介
主要经历
1965年加入武钢,历任武钢热轧厂厂长、武钢生产部部长、武钢副总工程师等职务;
1989年4月--1992年11月,武汉钢铁(集团)公司副总经理;
1992年11月--1993年8月,武汉钢铁(集团)公司副总经理;
2008年8月至2010年3月,担任中国冶金科工集团有限公司董事长、中国冶金科工股份有限公司董事长。
2010年3月,因年龄和身体原因不再担任中冶集团和中国中冶董事长职务。