湖广总督,正式官衔为总督湖北湖南等处地方提督军务、粮饷兼巡抚事,正式简称为湖北湖南总督或两湖总督,是清朝九位最高级的封疆大臣之一,总管湖北和湖南的军民政务。
因湖南、湖北两省在明朝时同属湖广省,因此通称为湖广总督。乾隆十四年例授都察院右都御史,乾隆四十八年例授兵部尚书。
历史沿革
该职的前身为顺治元年所设置的湖广总督,总督府驻武昌,康熙七年被废,九年再次设置
康熙十九年,改川湖总督复为湖广总督,还驻武昌
康熙二十六年,更名湖北湖南总督
光绪三十年起,历任湖北湖南总督兼任湖北巡抚
历任总督
湖广总督
姓名
籍贯/旗籍
任命时间
卸任时间
卸任原因
备注
蔡毓荣
汉军正白旗
1772年
1778年
陈辉祖(署)
湖南祁东
1772年
1773年
汪志伊
安徽桐城
1806年
杨怿曾(署)
安徽六安
1830年
林则徐
福建侯官
1837年2月
1838年12月
周天爵
山东东阿
1838年
1840年12月
发配新疆
由吴其濬查处
吴其濬(属)
河南固始
1840年12月
1843年12月
兼湖南巡抚
程矞采
江西新建
1851年12月
1852年10月
徐广缙(署)
安徽太和
1852年10月
1853年2月
张亮基(署)
江苏铜山
1853年2月
1853年9月
吴文镕
江苏仪征
1853年9月
1854年2月
台涌
满洲正白旗
1854年3月
1854年7月
杨霈
1854年10月
1855年6月
官文
满洲正白旗
1855年6月
1867年2月
谭廷襄(署)
浙江山阴
1866年
李鸿章
安徽合肥
1867年2月
1870年8月
李瀚章(署)
安徽合肥
1867年
1868年
郭柏荫(署)
1868年
1869年
李瀚章
安徽合肥
1870年8月
1882年4月
翁同爵(署)
江苏常熟
1875年
1876年
涂宗瀛
安徽六安
1882年4月
1883年6月
卞宝第(署)
江苏仪征
1883年6月
1885年4月
裕禄(署)
满州正白旗
1885年4月
1889年8月
张之洞
直隶南皮
1889年8月
1894年11月
谭继洵
湖南浏阳
1894年11月
1896年1月
张之洞
直隶南皮
1896年1月
1902年11月
端方(暂署)
满洲正白旗
1902年11月
1904年
湖广总督兼理湖北巡抚事
姓名
籍贯/旗籍
任命时间
卸任时间
卸任原因
备注
张之洞
直隶南皮
1904年
1907年8月
赵尔巽
奉天铁岭
1907年8月
1908年3月
陈夔龙
贵州贵阳
1908年3月
1909年10月
瑞澄(署)
满洲正白旗
1909年10月
1911年10月
末代总督
袁世凯
河南项城
1911年10月14日
未到任
魏光焘
湖南邵阳
1911年
未到任
王士珍(署)
直隶正定
1911年11月2日
未到任
段芝贵(护)
安徽合肥
1911年11月14日
未到任
段祺瑞
安徽合肥
1911年11月17日
未到任