陕西省人民政府,1950年1月10日成立,省会设在西安市。陕西省人民政府是中华人民共和国陕西省的国家行政机关。
1949年5月,陕甘宁边区政府迁驻西安,获得领导权后,对政区调整为102个县(市、局),直属分区、陕北行署、陕南行署及西安市统辖。
历史沿革
“陕西省省制”初设于清朝。中华人民共和国成立前,全省共有92个县、1个市(即西安市)和1设治局。
在第二次国内战争时期,陕北北部和延安等地还曾建立了陕甘边和陕北两个苏维埃政府及11各县级苏维埃政权。在红军和中共中央经过长征到达陕北后,将原有和新发展的“红色政权”合并为陕北、陕甘、陕甘边三省及关中、神府两个特区。1937年9月6日陕甘宁边区政府成立。截至1943年,陕甘宁边区政府在陕西境内辖延安市及神府、延安等20余县。
1949年5月,陕甘宁边区政府迁驻西安。在中国共产党获得全省领导权后,对政区调整为102个县(市、局),直属分区、陕北行署、陕南行署及西安市统辖。1950年1月10日陕西省人民政府成立,省会设在西安市。当日,即发布的《陕西省人民政府布告》(秘字第壹号)。内容如下:
“奉中央人民政府命令,任命马明方为陕西省人民政府主席,张邦英、张凤翙、韩兆鹗为副主席,方仲如、王复初、毛凤翔、左协中、安文钦……韩望尘、苏资琛为委员。明方等遵于一九五零年一月十日在西安就职,决竭诚奉行《中国人民政治协商会议共同纲领》,秉承中央人民政府暨西北军政委员会意旨,团结全陕西人民,一心一德,克勤克忠……”
在人民代表大会制度建立后,根据1954年通过的第一部《宪法》,当年12月26日至12月31日陕西省第一届人民代表大会第二次会议在“西安群众堂”召开;会议选举产生了陕西省人民委员会的组成人员。由此,人民政府的最高长官不再称“主席”,而称“省长”。
政府部门
陕西省政府办公厅(省金融工作办公室,省政府参事室)
陕西省发展和改革委员会
陕西省教育厅(省委教工委)
陕西省科学技术厅(省委科技工委)
陕西省工业和信息化厅
陕西省民族事务委员会(省宗教事务局)
陕西省公安厅
陕西省国家安全厅
陕西省民政厅
陕西省司法厅
陕西省财政厅
陕西省人力资源和社会保障厅
陕西省国土资源厅
陕西省环境保护厅
陕西省住房和城乡建设厅
陕西省交通运输厅
陕西省水利厅
陕西省农业厅(省扶贫开发办公室)
陕西省林业厅
陕西省商务厅
陕西省文化厅
陕西省卫生厅
陕西省卫生和计划生育委员会
陕西省审计厅
陕西省政府外事办公室(省政府侨务办公室)
特设机构
陕西省政府国有资产监督管理委员会
直属机构
陕西省地方税务局
陕西省工商行政管理局
陕西省质量技术监督局
陕西省广播电影电视局
陕西省新闻出版局(省版权局)
陕西省体育局
陕西省安全生产监督管理局
陕西省统计局
陕西省文物局
陕西省政府法制办公室
陕西省政府研究室(省发展研究中心)
陕西省人民防空办公室(国防动员委员会人民防空办公室)
陕西省中小企业促进局(省乡镇企业局)
陕西省信访局
陕西省知识产权局
管理机构
陕西省粮食局
陕西省国防科技和航空工业办公室
陕西省监狱管理局
陕西省公务员局
陕西省食品药品监督管理局
陕西省煤炭生产安全监督管理局
驻外机构
陕西驻北京办事处
陕西驻上海办事处
陕西驻广州办事处
陕西驻武汉办事处
陕西驻新疆办事处
陕西驻天津办事处
直属单位
陕西省级机关事务管理局
陕西省文史研究馆
陕西省地方志办公室
陕西省科学院
陕西省社会科学院
陕西省行政学院
陕西省地质调查院
陕西省盐务管理局
陕西省地质矿产勘查开发局
陕西省核工业地质局
陕西省煤田地质局
其他机构
陕西省供销合作总社
陕西省物价局
双重管理单位
陕西省国家税务局
陕西煤矿安全监察局
陕西省通信管理局
陕西省地震局
陕西省气象局
陕西测绘局(省测绘局)
陕西省烟草专卖局(中国烟草总公司陕西省公司)
管理事业单位
陕西省农业机械管理局
陕西省水土保持局
陕西省果业管理局
现任领导
省长:刘国中
常务副省长:梁桂
副省长:魏增军、陆治原、陈国强、胡明朗
历届省长
姓名
籍 贯
在任时间
曾任最高职务
备注
马明方
陕西米脂
1949年5月-1952年11月
中央西北局第三书记
陕北革命根据地的创始人和主要领导人之一
赵寿山
陕西户县
1952年11月-1959年7月
陕西省省长、国防委员会委员
曾获一级解放勋章
赵伯平
陕西蓝田
1959年7月-1963年3月
陕西省省长
李启明
山西神池
1963年3月-1968年4月
中共云南省委第二书记
李瑞山
陕西延长
1966年5月-1978年12月
第七届全国人大常委
1997年10月22日病逝北京
王任重
河北景县
1978年12月-1979年2月
国务院副总理
全国人大副委员长
全国政协副主席
1992年4月3日病逝北京
于明涛
河北深县
1979年2月-1983年4月
国家审计署首任审计长
李庆伟
河北邢台
1983年4月-1986年12月
国务院发展研究中心副主任
1994年10月18日病逝北京
张勃兴
河北霸州
1986年12月-1987年9月
中共陕西省委书记
长期担任陕西省的主要领导职务
侯宗宾
河北南和
1987年9月-1990年3月
中纪委副书记、全国人大常委
白清才
山西五台
1990年3月-1994年12月
第九届全国人大常委
程安东
安徽淮南
1994年12月-2002年5月
陕西省省长
任内因发生多起特大安全事故而受行政处分
贾治邦
陕西吴旗
2002年5月-2004年10月
政协第十二届全国委员会人口资源环境委员会主任
陈德铭
上海市
2004年10月-2006年6月
曾任商务部部长
袁纯清
湖南汉寿
2006年6月-2010年6月
赵正永
安徽马鞍山
2010年6月-2012年12月
现任第十二届全国人大内务司法委员会副主任委员。曾任陕西省委书记