伏中哲,男,1960年6月生。1982年7月毕业于西安冶金建筑学院,本科学历,高级工程师。
现任中国宝武钢铁集团有限公司党委副书记。
人物经历
1982年加入宝钢,先后担任宝钢钢材贸易公司副总经理,宝钢生产部部长、炼钢厂厂长;
1999年6月至2003年6月担任上海宝钢集团公司总经理助理;
1999年11月至2003年6月任宝钢集团有限公司总经理助理兼一钢公司董事长、总经理;
2003年6月至2005年3月任宝钢集团有限公司上海第一钢铁有限公司董事长、总经理;
2005年4月起任本公司副总经理,2005年5月兼任宝钢分公司总经理;
2007年3月28日宝钢股份有限公司总经理。
2009年3月起任宝钢集团有限公司副总经理。
2011年5月任宝钢集团有限公司党委副书记,不再担任宝钢集团有限公司副总经理职务。
任免信息